Задание № 109. Используя распределительный закон, запишите сумму в виде произведения:
а) 7 * 3 + 7 * 2;
б) 5 * 3 + 5 * 8;
в) 8 * 9 + 8 * 7;
г) 5 * 3 + 5 * 10.

Решение

а) 7 * 3 + 7 * 2 = 7 * (3 + 2)
б) 5 * 3 + 5 * 8 = 5 * (3 + 8)
в) 8 * 9 + 8 * 7 = 8 * (9 + 7)
г) 5 * 3 + 5 * 10 = 5 * (3 + 10)

Задание № 110. Вынесите общий множитель за скобки:
а) 8 * 3 + 8 * 2;
б) 8 * 3 + 5 * 3;
в) 9 * 13 + 7 * 9;
г) 27 * 3 + 3 * 2.

Решение

а) 8 * 3 + 8 * 2 = 8 * (3 + 2)
б) 8 * 3 + 5 * 3 = 3 * (8 + 5)
в) 9 * 13 + 7 * 9 = 9 * (13 + 7)
г) 27 * 3 + 3 * 2 = 3 * (27 + 2)

Задание № 111. Запишите произведение в виде разности:
а) 8 * (18 − 10) = 8 * 18 − 8 * 10;
б) 5 * (22 − 14) = 5 * ... − 5 * ...;
в) 7 * (13 − 8);
г) 10 * (15 − 6);
д) (9 − 3) * 12;
е) (42 − 24) * 15;
ж) 5 * (18 − 3);
з) (91 − 1) * 7.

Решение

а) 8 * (18 − 10) = 8 * 18 − 8 * 10
б) 5 * (22 − 14) = 5 * 22 − 5 * 14
в) 7 * (13 − 8) = 7 * 13 − 7 * 8
г) 10 * (15 − 6) = 10 * 15 − 10 * 6
д) (9 − 3) * 12 = 9 * 12 − 3 * 12
е) (42 − 24) * 15 = 42 * 15 − 24 * 15
ж) 5 * (18 − 3) = 5 * 18 − 5 * 3
з) (91 − 1) * 7 = 91 * 7 − 1 * 7

Задание № 112. Используя распределительный закон, запишите разность в виде произведения:
а) 7 * 13 − 7 * 2;
б) 5 * 23 − 5 * 8;
в) 18 * 9 − 18 * 7;
г) 25 * 13 − 25 * 10.

Решение

а) 7 * 13 − 7 * 2 = 7 * (13 − 2)
б) 5 * 23 − 5 * 8 = 5 * (23 − 8)
в) 18 * 9 − 18 * 7 = 18 * (9 − 7)
г) 25 * 13 − 25 * 10 = 25 * (13 − 10)

Задание № 113. Вынесите общий множитель за скобки?
а) 7 * 32 − 7 * 23;
б) 9 * 31 − 9 * 17;
в) 27 * 3 − 7 * 3;
г) 71 * 17 − 17 * 11.

Решение

а) 7 * 32 − 7 * 23 = 7 * (32 − 23)
б) 9 * 31 − 9 * 17 = 9 * (31 − 17)
в) 27 * 3 − 7 * 3 = 3 * (27 − 7)
г) 71 * 17 − 17 * 11 = 17 * (71 − 11)

Задание № 114. Вычислите, используя распределительный закон:
а) 37 * 12 + 37 * 88;
б) 7 * 12 + 8 * 7;
в) 37 * 12 − 37 * 2;
г) 7 * 102 − 2 * 7;
д) 28 * 9 + 22 * 9;
е) 25 * 11 − 25 * 1;
ж) 18 * 9 + 18 * 1;
з) 25 * 99 + 25;
и) 101 * 17 − 17;
к) 41 * 50 − 50.

Решение

а) 37 * 12 + 37 * 88 = 37 * (12 + 88) = 37 * 100 = 3700
б) 7 * 12 + 8 * 7 = 7 * (12 + 8) = 7 * 20 = 140
в) 37 * 12 − 37 * 2 = 37 * (12 − 2) = 37 * 10 = 370
г) 7 * 102 − 2 * 7 = 7 * (102 − 2) = 7 * 100 = 700
д) 28 * 9 + 22 * 9 = 9 * (28 + 22) = 9 * 50 = 450
е) 25 * 11 − 25 * 1 = 25 * (11 − 1) = 25 * 10 = 250
ж) 18 * 9 + 18 * 1 = 18 * (9 + 1) = 18 * 10 = 180
з) 25 * 99 + 25 = 25 * 99 + 25 * 1 = 25 * (99 + 1) = 25 * 100 = 2500
и) 101 * 17 − 17 = 101 * 17 − 17 * 1 = 17 * (101 − 1) = 17 * 100 = 1700
к) 41 * 50 − 50 = 41 * 50 − 50 * 1 = 50 * (41 − 1) = 50 * 40 = 2000

Задание № 115. Перепишите, заполняя пропуски:
а) ... * (15 + 12) = 5 * 15 + 5 * 12;
б) 12 * (... + ...) = 12 * 7 + 12 * 8;
в) ... * (... + ...) = 14 * 15 + 14 * 29.

Решение

а) ... * (15 + 12) = 5 * 15 + 5 * 12 = 5 * (15 + 12) = 5 * 15 + 5 * 12
б) 12 * (... + ...) = 12 * 7 + 12 * 8 = 12 * (7 + 8) = 12 * 7 + 12 * 8
в) ... * (... + ...) = 14 * 15 + 14 * 29 = 14 * (15 + 29) = 14 * 15 + 14 * 29

Задание № 116. Вынесите общий множитель за скобки:
а) 20 * 47 + 20 * 23;
б) 57 * 81 − 39 * 81;
в) 51 * 43 + 12 * 43;
г) 38 * 39 − 38 * 20.

Решение

а) 20 * 47 + 20 * 23 = 20 * (47 + 23)
б) 57 * 81 − 39 * 81 = 81 * (57 − 39)
в) 51 * 43 + 12 * 43 = 43 * (51 + 12)
г) 38 * 39 − 38 * 20 = 38 * (39 − 20)

Задание № 117. Вычислите:
а) 47 * 42 + 42 * 153;
б) 57 * 81 − 71 * 57;
в) 61 * 45 + 55 * 61;
г) 39 * 138 − 137 * 39.

Решение

а) 47 * 42 + 42 * 153 = 42 * (47 + 153) = 42 * 200 = 8400
б) 57 * 81 − 71 * 57 = 57 * (81 − 71) = 57 * 10 = 570
в) 61 * 45 + 55 * 61 = 61 * (45 + 55) = 61 * 100 = 6100
г) 39 * 138 − 137 * 39 = 39 * (138 − 137) = 39 * 1 = 39

Задание № 118. Вычислите:
а) 7 * 55 + 7 * 45 + 3 * 45 + 3 * 55;
б) 8 * 2 + 2 * 92 + 8 * 98 + 2 * 8;
в) 37 * 59 + 37 * 41 + 63 * 59 + 41 * 63;
г) 356 * 73 + 644 * 27 + 73 * 644 + 27 * 356.

Решение

а) 7 * 55 + 7 * 45 + 3 * 45 + 3 * 55 = 7 * (55 + 45) + 3 * (45 + 55) = 7 * 100 + 3 * 100 = 100 * (7 + 3) = 100 * 10 = 1000

б) 8 * 2 + 2 * 92 + 8 * 98 + 2 * 8 = 2 * (8 + 92) + 8 * (98 + 2) = 2 * 100 + 8 * 100 = 100 * (2 + 8) = 100 * 10 = 1000

в) 37 * 59 + 37 * 41 + 63 * 59 + 41 * 63 = 37 * (59 + 41) + 63 * (59 + 41) = 37 * 100 + 63 * 100 = 100 * (37 + 63) = 100 * 100 = 10000

г) 356 * 73 + 644 * 27 + 73 * 644 + 27 * 356 = 73 * (356 + 644) + 27 * (644 + 356) = 73 * 1000 + 27 * 1000 = 1000 * (73 + 27) = 1000 * 100 = 100000

 

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

© Копирование допустимо только с прямой активной ссылкой на страницу с оригиналом статьи.
При любых заболеваниях не занимайтесь диагностикой и лечением самостоятельно, необходимо обязательно обратиться к врачу - специалисту.
Изображения обложек учебной литературы приведены на страницах сайта исключительно в качестве иллюстративного материала (ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса РФ)