Задание № 88. Вычислите:
а) 4 + 4 + 4 = 3 * 4 = 12;
б) 7 + 7 + 7 + 7;
в) 8 + 8 + 8 + 8 + 8;
г) 11 + 11 + 11 + 11 + 11;
д) 15 + 15 + 15 + 15;
е) 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46;
ж) 750 + 750 + 750 + 750;
з) 128 + 128 + 128 + 128 + 128;
и) 2011 + 2011 + 2011.

Решение

а) 4 + 4 + 4 = 3 * 4 = 12
б) 7 + 7 + 7 + 7 = 4 * 7 = 28
в) 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 5 * 8 = 40
г) 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 5 * 11 = 55
д) 15 + 15 + 15 + 15 = 4 * 15 = 60
е) 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 = 6 * 46 = 276
ж) 750 + 750 + 750 + 750 = 4 * 750 = 3000
з) 128 + 128 + 128 + 128 + 128 = 5 * 128 = 640
и) 2011 + 2011 + 2011 = 3 * 2011 = 6033

Задание № 89. Запишите в виде произведения:
а) a + a + a = 3 * a;
б) b + b + b + b;
в) c + c + c + c + c;
г) d + d + d;
д) a + a + a + a;
е) b + b + b;
ж) c + c + c + c;
з) d + d + d + d + d;
и) a + a + a + a + a + a;
к) b + b.

Решение

а) a + a + a = 3 * a
б) b + b + b + b = 4 * b
в) c + c + c + c + c = 5 * c
г) d + d + d = 3 * d
д) a + a + a + a = 4 * a
е) b + b + b = 3 * b
ж) c + c + c + c = 4 * c
з) d + d + d + d + d = 5 * d
и) a + a + a + a + a + a = 6 * a
к) b + b = 2 * b

Задание № 90. а) Число 12 сначала увеличили в 2 раза, полученный результат увеличили ещё в 3 раза. Какой получили результат?
б) Задумали число, увеличили его в 3 раза, полученный результат увеличили ещё в 4 раза. Во сколько раз увеличилось число в итоге?

Решение

a) 1) 12 * 2 = 24
    2) 24 * 3 = 72
Ответ: 72.

б) Пусть a − задуманное число, тогда:
   1) a * 3 − первое увеличение.
   2) (a * 3) * 4 − второе увеличение.
        (a * 3) * 4 = a * (3 * 4) = a * 12
    Ответ: задуманное число увеличивается в 12 раз.

Задание № 91. Какие законы использованы при следующих вычислениях:
20 * 30 = (2 * 10) * (3 * 10) = (2 * 3) * (10 * 10) = 6 * 100 = 600?
Вычислите:
а) 20 * 50;
б) 80 * 40;
в) 200 * 40;
г) 50 * 400;
д) 200 * 100;
е) 90 * 2000;
ж) 2000 * 130;
з) 700 * 8000;
и) 120 * 6000.

Решение

При данных вычислениях использованы сочетательный и переместительный законы.
а) 20 * 50 = 1000
б) 80 * 40 = 3200
в) 200 * 40 = 8000
г) 50 * 400 = 20000
д) 200 * 100 = 20000
е) 90 * 2000 = 180000
ж) 2000 * 130 = 260000
з) 700 * 8000 = 5600000
и) 120 * 6000 = 720000

Задание № 92. Запишите число в виде произведения двух множителей:
а) 48 = 8 * ...;
б) 42 = 6 * ...;
в) 72 = 8 * ...;
г) 81 = 9 * ...;
д) 36 = 6 * ...;
е) 63 = 7 * ...;
ж) 49 = 7 * ...;
з) 56 = 8 * ...;
и) 54 = 6 * ....

Решение

а) 48 = 8 * 6
б) 42 = 6 * 7
в) 72 = 8 * 9
г) 81 = 9 * 9
д) 36 = 6 * 6
е) 63 = 7 * 9
ж) 49 = 7 * 7
з) 56 = 8 * 7
и) 54 = 6 * 9

Задание № 93. Запишите число в виде произведения двух равных множителей:
а) 1;
б) 4;
в) 0;
г) 9;
д) 16;
е) 25;
ж) 49;
з) 64;
и) 36;
к) 81;
л) 100;
м) 121.

Решение

а) 1 = 1 * 1
б) 4 = 2 * 2
в) 0 = 0 * 0
г) 9 = 3 * 3
д) 16 = 4 * 4
е) 25 = 5 * 5
ж) 49 = 7 * 7
з) 64 = 8 * 8
и) 36 = 6 * 6
к) 81 = 9 * 9
л) 100 = 10 * 10
м) 121 = 11 * 11

Задание № 94. Запишите каждое из чисел 15; 25; 13; 24; 36; 14; 17 в виде произведения двух множителей всеми возможными способами.

Решение

15 = 15 * 1 = 3 * 5
25 = 25 * 1 = 5 * 5
13 = 13 * 1
24 = 24 * 1 = 2 * 12 = 3 * 8 = 4 * 6
36 = 36 * 1 = 2 * 18 = 3 * 12 = 4 * 9 = 6 * 6
14 = 14 * 1 = 2 * 7
17 = 17 * 1

Задание № 95. В школьную библиотеку привезли 20 пачек по 60 книг в каждой. Надо ли развязывать пачки, чтобы сосчитать число всех книг? Сколько книг провезли?

Решение

Развязывать пачки, чтобы сосчитать число всех книг, не нужно.

20 * 60 = 1200 (к.) − привезли в школьную библиотеку.
Ответ: в школьную библиотеку привезли 1200 книг.

 

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

© Копирование допустимо только с прямой активной ссылкой на страницу с оригиналом статьи.
При любых заболеваниях не занимайтесь диагностикой и лечением самостоятельно, необходимо обязательно обратиться к врачу - специалисту.
Изображения обложек учебной литературы приведены на страницах сайта исключительно в качестве иллюстративного материала (ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса РФ)